Anasayfa Kitap Cevapları
26 Mayıs 2024, 21:42 - Sena Yazdı

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66-67-68-69-70. Cevapları ADA Yayıncılık

Kısa Yoldan Çarpma Cevapları

3.Ünite Doğal Sayılarla Çarpma işlemi: 4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66-67-68-69-70. Cevapları ADA Yayınları

Kısa Yoldan Çarpma Cevapları


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları ADA Yayıncılık

Nazlı, bisiklet almak için para biriktirdiği kumbarası dolunca kumbarayı açmış. Kumbaradan 24 tane 5 kuruş, 32 tane 10 kuruş, 48 tane 25 kuruş, 22 tane 50 kuruş, 30 tane 5 TL çıkmış. Nazlı, kumbarasından çıkan paraları kısa yoldan nasıl hesaplayabilir? Tartışınız. Tartışırken arkadaşlarınızın sizden farklı olan düşüncelerine saygı gösteriniz.
Cevap:

24 x 5=120
10/2=5
24 x 10=240
240/2=120

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 239-240. Cevapları ADA Yayıncılık

32 x 10=320

48 x 5=240
10 / 2=5
48  x 10=480
480 /2=240

22 x  50=1100
100 /2=50
22 x 100=2200
2200/2=1100

30 x 5=150
10 / 2=5
30 x 10=300
300 / 2=150


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları ADA Yayıncılık

Birlikte Yapalım

47 x 20 işlemini kısa yoldan yapınız.
Cevap:

100 /5=20
47 x 100=4700
4700/5=940


Birlikte Yapalım

32 x 600 işlemini kısa yoldan yapınız.
Cevap:
32 x 6=192
192 x 10=1920


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevapları ADA Yayıncılık

Birlikte Yapalım

68 x 2000 işlemini kısa yoldan yapınız.
Cevap:
68 x 2 =136
136 x 1000=136000


Etkinlik

24 x 5
24 x 10=240
240 / 2=120

12 x 25
12 x 100=1200
1200/ 4= 300

43 x 50
43 x 100=4300
4300 / 2=2150


4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları ADA Yayıncılık

Birlikte Yapalım

44 x 5 işlemini kısa yoldan yapınız.
Cevap:
44 x 10=440
440 / 2=220


Birlikte Yapalım

32 x 25 işlemini kısa yoldan yapınız.
Cevap:
32 x 100=3200
3200 / 4=800

Sonraki Ödev:  4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 155-159. Cevapları ADA Yayıncılık

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevapları ADA Yayıncılık

Birlikte Yapalım

68 x 50 işlemini kısa yoldan yapınız.
Cevap:

68 x 100=6800
6800 / 2=3400


ALIŞTIRMALAR

Aşağıdaki tabloda verilen işlemleri önce kısa yoldan yapınız. Sonra işlemleri hesap makinesiyle yaparak kısa yoldan bulduğunuz sonuçların doğruluğunu kontrol ediniz.
Cevap:

135 x 70
135 x 7=945
945 x 10=9450

39 x 500=
39 x 1000=39000
39000/2=19500

26 x 4000=
26 x 4=104
104 x 1000=104000

68 x 5=
68 x 10 =680
680 / 2 =340

84 x 25=
84 x 100=8400
8400 / 4=2100

46 x 50=
46 x 100=4600
4600 / 2=2300

628 x 60=
628 x 6=3768
3768 x 10=37680

107 x 300=
107 x 3=321
321 x 100=32100

Sizde Yorum Yazın


Forum Ders Cevapları Copyright © 2019-2023
Gizlilik Politikası İletişim S.S.S/ Sitemap